MARTINEZ RUIZ ANTONIO
Informe ejecutivo de MARTINEZ RUIZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 33
Empresas activas: 31
Cargos inactivos: 43
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE MARTINEZ RUIZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIELD IBERIA BESS 4 SL | Apoderado Solidario | 01/08/2024 | |
FIELD IBERIA BESS 5 SL | Apoderado Solidario | 01/08/2024 | |
FIELD IBERIA BESS 6 SL | Apoderado Solidario | 01/08/2024 | |
FIELD IBERIA BESS 3 SL | Apoderado Solidario | 26/03/2024 | |
FIELD IBERIA HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 25/03/2024 | |
FIELD IBERIA BESS 2 SL | Apoderado Solidario | 25/03/2024 | |
FIELD IBERIA BESS 1 SL | Apoderado Solidario | 22/03/2024 | |
JUSTO MARTINEZ TERUEL SA | Socio Unico | 14/10/2021 | |
TRINA SOLAR (OPERATIONS) SPAIN SYSTEMS SL | Apoderado | 04/03/2020 | |
HEROS VIRTUAL TIME SL | Apoderado | 07/02/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ RUIZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ RUIZ ANTONIO
Empresa: FIELD IBERIA BESS 6 SL
Apoderado Solidario
- Martinez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 617240, I/A 2 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: FIELD IBERIA BESS 5 SL
Apoderado Solidario
- Martinez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 614940, I/A 2 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: FIELD IBERIA BESS 4 SL
Apoderado Solidario
- Martinez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 614939, I/A 2 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: FIELD IBERIA BESS 3 SL
Apoderado Solidario
- Martinez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48919 , F 57, S 8, H B 601032, I/A 3 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-08
Empresa: FIELD IBERIA BESS 2 SL
Apoderado Solidario
- Martinez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48919 , F 48, S 8, H B 601031, I/A 3 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-08
Empresa: FIELD IBERIA HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
- Martinez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48919 , F 30, S 8, H B 601029, I/A 3 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-08
Empresa: FIELD IBERIA BESS 1 SL
Apoderado Solidario
- Martinez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48919 , F 39, S 8, H B 601030, I/A 3 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-08
Liquidador Unico
- Martinez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10518, L 7799, F 35, S 8, H V 182623, I/A 2 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-46
Administrador Unico
- Martinez Ruiz Antonio
Liquidador Unico
- Martinez Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10518, L 7799, F 35, S 8, H V 182623, I/A 2 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-46
Empresa: TALLIN INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Martinez Ruiz Antonio
- Van Den Bergh Martin Machuca Marta
- Viani Desplats Redier Iñigo Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37490 , F 207, S 8, H M 668294, I/A 9 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ RUIZ ANTONIO
Mostramos los datos de MARTINEZ RUIZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ RUIZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos