MARTINEZ RUBIO ISABEL MARIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ RUBIO ISABEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARTINEZ RUBIO ISABEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTREMEÑAS SL | Administrador Unico | 12/09/2017 | |
OFICINA EXTREMEÑA DE COLOCACION SL | Administrador Unico | 25/01/2010 | 22/03/2011 |
OFICINA EXTREMEÑA DE DIBUJO Y DISEÑO SL | Administrador Unico | 25/01/2010 | 22/03/2011 |
OFICINA EXTREMEÑA DE ASESORIA Y CONSULTING SL | Administrador Unico | 25/01/2010 | 21/03/2011 |
OFICINA EXTREMEÑA DE AUDITORIA SL | Administrador Unico | 25/01/2010 | 21/03/2011 |
OFICINA EXTREMEÑA DE ASESORIA Y CONSULTING SL | Secretario | 25/01/2010 | |
OFICINA EXTREMEÑA DE ASESORIA Y CONSULTING SL | Consejero | 25/01/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ RUBIO ISABEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ RUBIO ISABEL MARIA
Administrador Unico
- Martinez Rubio Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 327 , F 113, S 8, H BA 15786, I/A 3 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-06
Empresa: OFICINA EXTREMEÑA DE COLOCACION SL
Administrador Unico
- Martinez Rubio Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 179, S 8, H BA 4633, I/A 6 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-06
Administrador Unico
- Martinez Rubio Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 98, S 8, H BA 9372, I/A 4 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-06
Administrador Unico
- Martinez Rubio Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 26, S 8, H BA 5489,BA , I/ 9 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-06
Empresa: OFICINA EXTREMEÑA DE AUDITORIA SL
Administrador Unico
- Martinez Rubio Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 218, S 8, H BA 10030, I/A 4 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-06
Empresa: OFICINA EXTREMEÑA DE AUDITORIA SL
Administrador Unico
- Martinez Rubio Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 189 , F 218, S 8, H BA 10030, I/A 3 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-06
Administrador Unico
- Martinez Rubio Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 98, S 8, H BA 9372, I/A 3 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-06
Empresa: OFICINA EXTREMEÑA DE COLOCACION SL
Administrador Unico
- Martinez Rubio Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 179, S 8, H BA 4633, I/A 5 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-06
Administrador Unico
- Martinez Rubio Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 26, S 8, H BA 5489,BA , I/ 8 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-06
Consejero Delegado
Consejero
- Martinez Rubio Isabel Maria
- OFICINA EXTREMEÑA DE COLOCACION SL
- Torres Carbajal Juan Francisco
Presidente
Secretario
- Martinez Rubio Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 26, S 8, H BA 5489,BA , I/ 8 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-06
Información de MARTINEZ RUBIO ISABEL MARIA
Mostramos los datos de MARTINEZ RUBIO ISABEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ RUBIO ISABEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos