MARTINEZ ROSA JESUS
Informe ejecutivo de MARTINEZ ROSA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE MARTINEZ ROSA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ROSA JESUS
Empresa: BAR JAMONES DEL EXAMPLE 555 SL
Administrador Unico
- Martinez Rosa Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45535 , F 77, S 8, H B 491005, I/A 2 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-08
Empresa: BAR JAMONES DEL EXAMPLE 555 SL
Administrador Unico
- Martinez Rosa Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45535 , F 76, S 8, H B 491005, I/A 1 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-08
Empresa: GAMPA MEIN SL
Administrador Unico
- Martinez Rosa Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41957 , F 212, S 8, H B 397155, I/A 6 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-08
Empresa: GAMPA MEIN SL
Administrador Unico
- Martinez Rosa Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41957 , F 212, S 8, H B 397155, I/A 5 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
Empresa: PROMOCIONS PUJADAS 22 SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Rosa Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35519 , F 162, S 8, H B 270648, I/A 4 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-08
Empresa: GAMPA MEIN SL
Administrador Unico
- Martinez Rosa Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 165, S 8, H T 40231, I/A 3 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-43
Información de MARTINEZ ROSA JESUS
Mostramos los datos de MARTINEZ ROSA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ROSA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos