MARTINEZ ROMERO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MARTINEZ ROMERO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ ROMERO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VULCANIZADOS MARPEN SL | Administrador Unico | 11/08/2021 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ROMERO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ROMERO MARIA DEL CARMEN
Empresa: VULCANIZADOS MARPEN SL
Administrador Unico
- Martinez Romero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226 , F 22, S 8, H A 53220, I/A 3 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-03
Empresa: RAMIRO ARNEDO SA
Consejero
- Arnedo Diez Julian
- Arnedo Eguizabal Ramiro
- Arnedo Moreno Ramiro
- Martinez Romero Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 46, S 8, H LO 665, I/A 36 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-26
Empresa: RAMIRO ARNEDO SA
Consejero
- Arnedo Diez Julian
- Arnedo Eguizabal Ramiro
- Arnedo Moreno Ramiro
- Martinez Romero Maria Del Carmen
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 45, S 8, H LO 665, I/A 34 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-26
Empresa: RAMIRO ARNEDO SA
Secretario
- Martinez Romero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 45, S 8, H LO 665, I/A 34 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-26
Empresa: RAMIRO ARNEDO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Arnedo Moreno Felix Angel
- Herrero Hernandez Adolfo
- Martinez Romero Maria Del Carmen
- Martinez Santos Jose Luis
- Sabando Gil Julian
- Toledo Hita Carmela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 10, S 8, H LO 665, I/A 32 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-26
Información de MARTINEZ ROMERO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MARTINEZ ROMERO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ROMERO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos