MARTINEZ RODRIGUEZ IRIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ RODRIGUEZ IRIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ RODRIGUEZ IRIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXTRACCIONES TOMIÑO SL | Apoderado Solidario | 14/02/2024 | |
MARCELINO MARTINEZ GALICIA SL | Apoderado Solidario | 07/02/2024 | |
INVESTIGACION Y EXPLOTACION DE GRANITOS SA | Apoderado Solidario | 07/02/2024 | |
CORPORACION MINEIRA DE PORRIÑO SL | Apoderado | 06/11/2020 | |
IDIGRANITO SL | Apoderado | 13/10/2016 | |
STONE DEL NORTE ATLANTICO SL | Apoderado | 13/10/2016 | |
ELBANADIA TRES SL | Apoderado | 21/09/2016 | |
MARCELINO MARTINEZ-MADRID SL | Apoderado | 28/02/2014 | |
BENUNES SL | Apoderado | 19/02/2014 | |
GRUPIMAR SL | Apoderado | 19/02/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ RODRIGUEZ IRIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ RODRIGUEZ IRIA
Empresa: EXTRACCIONES TOMIÑO SL
Apoderado Solidario
- Martinez Rodriguez Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 211, S 8, H H 1012, I/A 17 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-21
Apoderado Solidario
- Martinez Rodriguez Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1338, L 1338, F 219, S 8, H PO 10255, I/A 15 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-36
Empresa: MARCELINO MARTINEZ GALICIA SL
Apoderado Solidario
- Martinez Rodriguez Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4373, L 4373, F 22, S 8, H PO 24472, I/A 16 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-36
Empresa: CORPORACION MINEIRA DE PORRIÑO SL
Apoderado
- Martinez Rodriguez Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338, L 4338, F 118, S 8, H PO 67380, I/A 3 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-36
Empresa: STONE DEL NORTE ATLANTICO SL
Apoderado
- Martinez Rodriguez Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812, L 2812, F 24, S 8, H PO 32053, I/A 6 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-36
Empresa: IDIGRANITO SL
Apoderado
- Martinez Rodriguez Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1939, L 1939, F 168, S 8, H PO 19250, I/A 9 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-36
Empresa: ELBANADIA TRES SL
Apoderado
- Martinez Rodriguez Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2703, L 2703, F 192, S 8, H PO 30032, I/A 7 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-36
Empresa: MARCELINO MARTINEZ-MADRID SL
Apoderado
- Martinez Rodriguez Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14124 , F 123, S 8, H M 184034, I/A 23 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: MARCELINO MARTINEZ SL
Apoderado
- Martinez Rodriguez Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633, L 2633, F 221, S 8, H PO 7250, I/A 22 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-36
Empresa: GRUPIMAR SL
Apoderado
- Martinez Rodriguez Iria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1809, L 1809, F 148, S 8, H PO 17071, I/A 19 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-36
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ RODRIGUEZ IRIA
Mostramos los datos de MARTINEZ RODRIGUEZ IRIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ RODRIGUEZ IRIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos