MARTINEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de MARTINEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COCTEL DE MAQUINARIAS SL | Socio Unico | 10/07/2024 | |
COCTEL DE MAQUINARIAS SL | Administrador Unico | 10/07/2024 | |
SUPERNOVA LEON SL | Socio Unico | 28/06/2023 | |
SUPERNOVA LEON SL | Administrador Unico | 28/06/2023 | |
MENCIAGO SL | Administrador Unico | 04/08/2021 | |
MENCIAGO SL | Socio Unico | 04/08/2021 | |
ALTER FINANCE SL | Socio Unico | 28/09/2016 | |
ALTER FINANCE SL | Administrador Unico | 28/09/2016 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE
Empresa: COCTEL DE MAQUINARIAS SL
Administrador Unico
- Martinez Rodriguez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 192410, I/A 1 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-03
Empresa: COCTEL DE MAQUINARIAS SL
Socio Único
- Martinez Rodriguez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 192410, I/A 1 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-03
Empresa: SUPERNOVA LEON SL
Administrador Unico
- Martinez Rodriguez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 205, S 8, H LE 28159, I/A 1 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-24
Empresa: SUPERNOVA LEON SL
Socio Único
- Martinez Rodriguez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 205, S 8, H LE 28159, I/A 1 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-24
Empresa: MENCIAGO SL
Administrador Unico
- Martinez Rodriguez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 31, S 8, H M 749094, I/A 1 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-28
Empresa: MENCIAGO SL
Socio Único
- Martinez Rodriguez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 31, S 8, H M 749094, I/A 1 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-28
Empresa: ALTER FINANCE SL
Administrador Unico
- Martinez Rodriguez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34571 , F 130, S 8, H M 621947, I/A 1 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-28
Empresa: ALTER FINANCE SL
Socio Único
- Martinez Rodriguez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34571 , F 130, S 8, H M 621947, I/A 1 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-28
Información de MARTINEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de MARTINEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos