MARTINEZ RODES JORGE
Informe ejecutivo de MARTINEZ RODES JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ RODES JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA GAMBERRA DEL BALIS SL | Liquidador | 30/07/2021 | 30/07/2021 |
LA GAMBERRA DEL BALIS SL | Administrador Unico | 02/06/2021 | 30/07/2021 |
CASA SEUMA SL | Administrador Unico | 24/04/2012 | 14/10/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ RODES JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ RODES JORGE
Empresa: LA GAMBERRA DEL BALIS SL
Liquidador
- Martinez Rodes Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47848 , F 156, S 8, H B 564163, I/A 2 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-08
Empresa: LA GAMBERRA DEL BALIS SL
Administrador Unico
- Martinez Rodes Jorge
Liquidador
- Martinez Rodes Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47848 , F 156, S 8, H B 564163, I/A 2 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-08
Empresa: LA GAMBERRA DEL BALIS SL
Administrador Unico
- Martinez Rodes Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47848 , F 155, S 8, H B 564163, I/A 1 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-08
Empresa: HAVE A NICE DELI SL
Administrador Unico
- Martinez Rodes Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43143 , F 72, S 8, H B 423862, I/A 2 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-08
Empresa: HAVE A NICE DELI SL
Administrador Unico
- Martinez Rodes Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43143 , F 71, S 8, H B 423862, I/A 1 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-08
Información de MARTINEZ RODES JORGE
Mostramos los datos de MARTINEZ RODES JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ RODES JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos