MARTINEZ ROCA IGNACIO ANDRES
Informe ejecutivo de MARTINEZ ROCA IGNACIO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ ROCA IGNACIO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVENTOS Y SERVICIOS HOSTELEROS BETTA SL | Administrador Unico | 26/04/2013 | |
MACROSERVISIOS Y PROYECTOS FATIS SL | Administrador Unico | 26/04/2012 | |
SONTEX SERVIS INTEGRAL SL | Apoderado | 31/01/2011 | |
DESARRROLLO MAKCOM SL | Socio Unico | 13/07/2010 | |
HOSTMAK MULTISERVICIOS SL | Socio Unico | 04/06/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ROCA IGNACIO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ROCA IGNACIO ANDRES
Administrador Unico
- Martinez Roca Ignacio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9621, L 6903, F 25, S 8, H V 153654, I/A 1 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-46
Empresa: MACROSERVISIOS Y PROYECTOS FATIS SL
Administrador Unico
- Martinez Roca Ignacio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9332, L 6614, F 152, S 8, H V 143926, I/A 3 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-46
Empresa: SONTEX SERVIS INTEGRAL SL
Apoderado
- Martinez Roca Ignacio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9252, L 6535, F 127, S 8, H V 141257, I/A 2 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-46
Empresa: DESARRROLLO MAKCOM SL
Socio Único
- Martinez Roca Ignacio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9203, L 6486, F 172, S 8, H V 139599, I/A 1 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-46
Empresa: HOSTMAK MULTISERVICIOS SL
Administrador Unico
- Martinez Roca Ignacio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9049, L 6333, F 44, S 8, H V 134368, I/A 2 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-166-46
Empresa: HOSTMAK MULTISERVICIOS SL
Administrador Unico
- Martinez Roca Ignacio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9049, L 6333, F 43, S 8, H V 134368, I/A 1 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-46
Empresa: HOSTMAK MULTISERVICIOS SL
Socio Único
- Martinez Roca Ignacio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9049, L 6333, F 43, S 8, H V 134368, I/A 1 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-46
Información de MARTINEZ ROCA IGNACIO ANDRES
Mostramos los datos de MARTINEZ ROCA IGNACIO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ROCA IGNACIO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos