MARTINEZ RIÑONES MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MARTINEZ RIÑONES MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ RIÑONES MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASFALTADOS OLARRA SA | Consejero | 09/10/2014 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ RIÑONES MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ RIÑONES MARIA DEL CARMEN
Empresa: ASFALTADOS OLARRA SA
Consejero
- Martinez Corta Ainhoa
- Martinez Del Amo Francisco Javier
- Martinez Riñones Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4054 , F 93, S 8, H BI 3960,A , I/ 60 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-48
Empresa: ASFALTADOS OLARRA SA
Consejero
- Martinez Del Amo Francisco Javier
- Martinez Riñones Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4054 , F 93, S 8, H BI 3960,A , I/ 57 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-48
Empresa: ASFALTADOS OLARRA SA
Consejero
- Martinez Del Amo Francisco Javier
- Martinez Garmendia Jose Luis
- Martinez Riñones Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4054 , F 93, S 8, H BI 3960,A , I/ 55 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-48
Empresa: ASFALTADOS OLARRA SA
Consejero
- Martinez Del Amo Francisco Javier
- Martinez Garmendia Jose Luis
- Martinez Riñones Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4054 , F 93, S 8, H BI 3960,A , I/ 55 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-48
Empresa: ASFALTADOS OLARRA SA
Consejero
- Martinez Del Amo Francisco Javier
- Martinez Garmendia Jose Luis
- Martinez Riñones Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4054 , F 92, S 8, H BI 3960,A , I/ 52 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-48
Empresa: ASFALTADOS OLARRA SA
Consejero
- Martinez Del Amo Francisco Javier
- Martinez Garmendia Jose Luis
- Martinez Riñones Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4054 , F 90, S 8, H BI 3960,A , I/ 48 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-48
Información de MARTINEZ RIÑONES MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MARTINEZ RIÑONES MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ RIÑONES MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos