MARTINEZ RICO FELIPE VICENTE
Informe ejecutivo de MARTINEZ RICO FELIPE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ RICO FELIPE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE INVERSION SL | Administrador Solidario | 20/10/2023 | |
ESDE FINANCE AND ECONOMICS SL | Administrador Unico | 05/09/2023 | |
ESDE FINANCE AND ECONOMICS SL | Socio Unico | 05/09/2023 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ RICO FELIPE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ RICO FELIPE VICENTE
Administrador Solidario
- Martinez Rico Felipe Vicente
- Nieto Garcia Andoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45805 , F 128, S 8, H M 805094, I/A 1 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-28
Empresa: ESDE FINANCE AND ECONOMICS SL
Administrador Unico
- Martinez Rico Felipe Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45677 , F 60, S 8, H M 803086, I/A 1 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-28
Empresa: ESDE FINANCE AND ECONOMICS SL
Socio Único
- Martinez Rico Felipe Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45677 , F 60, S 8, H M 803086, I/A 1 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-28
Empresa: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID SA
Consejero
- Martinez Rico Felipe Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35469 , F 214, S 8, H M 172355, I/A 125 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-28
Empresa: CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID SA
Consejero
- Martinez Rico Felipe Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19062 , F 184, S 8, H M 172355, I/A 110 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Información de MARTINEZ RICO FELIPE VICENTE
Mostramos los datos de MARTINEZ RICO FELIPE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ RICO FELIPE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos