MARTINEZ RIBERA CARLOS VICENTE
Informe ejecutivo de MARTINEZ RIBERA CARLOS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ RIBERA CARLOS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BELLAVISTA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 23/11/2023 | |
CORPORACION BELLAVISTA DE INVERSIONES SL | Socio Unico | 20/10/2021 | |
EURO HOME TEXTILES SA | Administrador Unico | 09/08/2018 | |
CORPORACION BELLAVISTA DE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 07/06/2018 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ RIBERA CARLOS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ RIBERA CARLOS VICENTE
Empresa: EUROHOME ONLINE SL
Administrador Unico
- Martinez Ribera Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 166945, I/A 5 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-46
Administrador Unico
- Martinez Ribera Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11472, L 8750, F 206, S 8, H V 214467, I/A 1 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-46
Socio Único
- Martinez Ribera Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8299, L 5590, F 41, S 8, H V 108599, I/A 9 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-46
Empresa: EURO HOME TEXTILES SA
Administrador Unico
- Martinez Ribera Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8354, L 5645, F 16, S 8, H V 110481, I/A 9 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-46
Administrador Unico
- Martinez Ribera Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8299, L 5590, F 41, S 8, H V 108599, I/A 8 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-46
Empresa: EUROHOME ONLINE SL
Administrador Unico
- Martinez Ribera Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10010, L 7292, F 75, S 8, H V 166945, I/A 3 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-46
Empresa: C3M TEXTIL EDITORES SA
Administrador Unico
- Martinez Ribera Carlos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7307, L 4609, F 29, S 8, H V 86144, I/A 15 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-46
Información de MARTINEZ RIBERA CARLOS VICENTE
Mostramos los datos de MARTINEZ RIBERA CARLOS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ RIBERA CARLOS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos