MARTINEZ RIBAS ALBERTO
Informe ejecutivo de MARTINEZ RIBAS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ RIBAS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOCHERIA SL | Socio Unico | 06/09/2022 | |
GOCHERIA SL | Administrador Unico | 06/09/2022 | |
SESROVIRES SERVEIS VETERINARIS SL | Apoderado | 10/02/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ RIBAS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ RIBAS ALBERTO
Empresa: GOCHERIA SL
Administrador Unico
- Martinez Ribas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43970 , F 211, S 8, H M 775710, I/A 1 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-28
Empresa: GOCHERIA SL
Socio Único
- Martinez Ribas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43970 , F 211, S 8, H M 775710, I/A 1 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-28
Empresa: IDEXX LABORATORIOS SL
Apoderado Solidario
- Martinez Ribas Alberto
Apoderado
- Martinez Ribas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47720 , F 215, S 8, H B 182204, I/A 83 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: IDEXX LABORATORIOS SL
Apoderado Solidario
- Daniel Patrick Janson
- Martinez Ribas Alberto
- Simo Martorell Josep Maria
- Theresa Louise Booker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46268 , F 35, S 8, H B 182204, I/A 67 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-08
Empresa: IDEXX LABORATORIOS SL
Apoderado
- Martinez Ribas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40071 , F 149, S 8, H B 182204, I/A 39 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Empresa: SESROVIRES SERVEIS VETERINARIS SL
Apoderado
- Martinez Ribas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42343 , F 151, S 8, H B 404531, I/A 2 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-08
Información de MARTINEZ RIBAS ALBERTO
Mostramos los datos de MARTINEZ RIBAS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ RIBAS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos