MARTINEZ RASCADO MANUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ RASCADO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ RASCADO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES ISLA VERDE SA | Socio Unico | 13/11/2020 | 17/03/2021 |
CONSTRUCCIONES ISLA VERDE SA | Presidente | 13/11/2020 | |
BELONA 2020 SL | Socio Unico | 26/06/2013 | 02/06/2017 |
BELONA 2020 SL | Administrador Unico | 26/06/2013 | 02/06/2017 |
BELONA 2020 SL | Socio Unico | 18/03/2010 | 16/05/2013 |
BELONA 2020 SL | Administrador Unico | 18/03/2010 | 16/05/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ RASCADO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ RASCADO MANUEL
Empresa: CONSTRUCCIONES ISLA VERDE SA
Socio Único
- Martinez Rascado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570, L 318, F 121, S 3, H 1802, I/A 29 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Empresa: CONSTRUCCIONES ISLA VERDE SA
Presidente
- Martinez Rascado Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 570, L 318, F 121, S 3, H 1802, I/A 28 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Empresa: BELONA 2020 SL
Administrador Unico
- Martinez Rascado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 139, S 8, H TF 47013, I/A 6 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-38
Empresa: BELONA 2020 SL
Administrador Unico
- Martinez Rascado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 139, S 8, H TF 47013, I/A 5 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38
Empresa: BELONA 2020 SL
Nuevo Socio Único
- Martinez Rascado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 139, S 8, H TF 47013, I/A 5 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38
Empresa: BELONA 2020 SL
Administrador Unico
- Martinez Rascado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 138, S 8, H TF 47013, I/A 4 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-38
Empresa: BELONA 2020 SL
Administrador Unico
- Martinez Rascado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 134, S 8, H TF 47013, I/A 1 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-38
Empresa: BELONA 2020 SL
Socio Único
- Martinez Rascado Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3132 , F 134, S 8, H TF 47013, I/A 1 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-38
Información de MARTINEZ RASCADO MANUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ RASCADO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ RASCADO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos