MARTINEZ RANEDO DIEGO
Informe ejecutivo de MARTINEZ RANEDO DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ RANEDO DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METASERVICE SA | Consejero | 14/05/2024 | |
METASERVICE SA | Apoderado | 03/03/2022 | |
LA TABERNA DE MARTITA SL | Apoderado | 08/11/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ RANEDO DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ RANEDO DIEGO
Empresa: METASERVICE SA
Consejero
- Martinez Ranedo Clara
- Martinez Ranedo Diego
- Martinez Ranedo Rocio
- Puente Rubio Maria Luisa
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 104061, I/A 13 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-28
Empresa: METASERVICE SA
Consejero
- Martinez Ranedo Clara
- Martinez Ranedo Diego
- Martinez Ranedo Rafael
- Martinez Ranedo Rocio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 104061, I/A 13 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-28
Empresa: METASERVICE SA
Apoderado
- Martinez Ranedo Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384 , F 168, S 8, H M 104061, I/A 11 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Empresa: METASERVICE SA
Consejero
- Martinez Ranedo Clara
- Martinez Ranedo Diego
- Martinez Ranedo Rafael
- Martinez Ranedo Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384 , F 168, S 8, H M 104061, I/A 10 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Empresa: METASERVICE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384 , F 167, S 8, H M 104061, I/A 9 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Empresa: METASERVICE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384 , F 167, S 8, H M 104061, I/A 8 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28
Empresa: LA TABERNA DE MARTITA SL
Consejero
- Gomez Fernandez Jose Ignacio
- Martinez Ranedo Diego
- Menendez Parra Marta
Presidente
- Martinez Ranedo Diego
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 129, S 8, H M 547710, I/A 4 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
Empresa: LA TABERNA DE MARTITA SL
Apoderado
- Martinez Ranedo Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 128, S 8, H M 547710, I/A 2 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
Empresa: LA TABERNA DE MARTITA SL
Consejero
- Gomez Fernandez Jose Ignacio
- Martinez Ranedo Diego
- Menendez Parra Marta
Presidente
- Martinez Ranedo Diego
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30431 , F 126, S 8, H M 547710, I/A 1 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: METASERVICE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384 , F 166, S 8, H M 104061, I/A 7 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-28
Información de MARTINEZ RANEDO DIEGO
Mostramos los datos de MARTINEZ RANEDO DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ RANEDO DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos