MARTINEZ RAMOS MIGUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ RAMOS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ RAMOS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIJOS DE EMILIO MARTINEZ SL | Administrador Unico | 04/02/2013 | 06/11/2020 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ RAMOS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ RAMOS MIGUEL
Empresa: HIJOS DE EMILIO MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Martinez Ramos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 41, S 8, H GR 3174, I/A 10 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-18
Empresa: HIJOS DE EMILIO MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Martinez Ramos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 40, S 8, H GR 3174, I/A 9 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-18
Empresa: HIJOS DE EMILIO MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Martinez Ramos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 40, S 8, H GR 3174, I/A 8 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-18
Empresa: HIJOS DE EMILIO MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Martinez Ramos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 39, S 8, H GR 3174, I/A 6 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-18
Información de MARTINEZ RAMOS MIGUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ RAMOS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ RAMOS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos