MARTINEZ RAMIL JAVIER
Informe ejecutivo de MARTINEZ RAMIL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ RAMIL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAPATOS PRIDO SL | Socio Unico | 20/05/2011 | |
ZAPATOS PRIDO SL | Administrador Unico | 16/02/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ RAMIL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ RAMIL JAVIER
Empresa: ZAPATOS PRIDO GRANADA SL
Administrador Unico
- Martinez Ramil Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 204, S 8, H GR 39947, I/A 2 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-18
Empresa: ZAPATOS PRIDO GRANADA SL
Administrador Unico
- Martinez Ramil Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1429 , F 204, S 8, H GR 39947, I/A 1 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-18
Empresa: ZAPATOS PRIDO SL
Socio Único
- Martinez Ramil Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 131, S 8, H M 513399, I/A 2 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-28
Empresa: ILNOCO ZAIDIN GRANADA 2007 SL
Administrador Solidario
- Martinez Ramil Javier
- Muñoz Bullejos Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1314 , F 35, S 8, H GR 34799, I/A 2 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-18
Empresa: ZAPATOS PRIDO SL
Administrador Unico
- Martinez Ramil Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28515 , F 130, S 8, H M 513399, I/A 1 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-28
Información de MARTINEZ RAMIL JAVIER
Mostramos los datos de MARTINEZ RAMIL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ RAMIL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos