MARTINEZ QUIROS BEATRIZ
Informe ejecutivo de MARTINEZ QUIROS BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ QUIROS BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA QUINTAESENCIA DE LA COMUNICACION SL | Administrador Mancomunado | 21/07/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ QUIROS BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ QUIROS BEATRIZ
Empresa: TOWER NET INFRAESTRUCTURAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38556 , F 189, S 8, H M 653586, I/A 5 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Empresa: TOWER NET INFRAESTRUCTURAS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36379 , F 141, S 8, H M 653586, I/A 1 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-28
Empresa: MARTIN Y CARRAFFA SL
Consejero Delegado
- Martinez Quiros Beatriz
Consejero
Presidente
Secretario
- Martinez Quiros Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32090 , F 170, S 8, H M 577530, I/A 9 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-28
Empresa: MARTIN Y CARRAFFA SL
Consejero Delegado
- Martinez Quiros Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32090 , F 167, S 8, H M 577530, I/A 6 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
Empresa: MARTIN Y CARRAFFA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cabeza Trujillo Juan Juis
- Martinez Quiros Beatriz
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32090 , F 167, S 8, H M 577530, I/A 6 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28
Empresa: MARTIN Y CARRAFFA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cabeza Trujillo Juan Juis
- Martinez Quiros Beatriz
Consejero
Presidente
Secretario
- Martinez Quiros Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32090 , F 166, S 8, H M 577530, I/A 5 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Administrador Mancomunado
- Martinez Quiros Beatriz
- Martinez Quiros Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20767 , F 83, S 8, H M 367928, I/A 3 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-28
Administrador Unico
- Martinez Quiros Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20767 , F 83, S 8, H M 367928, I/A 3 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-28
Información de MARTINEZ QUIROS BEATRIZ
Mostramos los datos de MARTINEZ QUIROS BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ QUIROS BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos