MARTINEZ PUERTAS FERNANDO
Informe ejecutivo de MARTINEZ PUERTAS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ PUERTAS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PATRIMONIOS MARPU SL | Administrador Solidario | 13/04/2022 | |
FITOS - ALMAGRERA SL | Administrador Unico | 20/01/2014 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ PUERTAS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ PUERTAS FERNANDO
Empresa: PATRIMONIOS MARPU SL
Administrador Solidario
- Martinez Puertas Fernando
- Martinez Puertas Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 177, S 8, H AL 12940, I/A 11 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-04
Empresa: PATRIMONIOS MARPU SL
Administrador Unico
- Martinez Puertas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 177, S 8, H AL 12940, I/A 11 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-04
Empresa: PATRIMONIOS MARPU SL
Administrador Unico
- Martinez Puertas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464 , F 174, S 8, H AL 12940, I/A 5 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-04
Empresa: FITOS - ALMAGRERA SL
Administrador Unico
- Martinez Puertas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1368 , F 216, S 8, H AL 35898, I/A 4 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-04
Información de MARTINEZ PUERTAS FERNANDO
Mostramos los datos de MARTINEZ PUERTAS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ PUERTAS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos