MARTINEZ PORRAS JUAN ANGEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ PORRAS JUAN ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ PORRAS JUAN ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONLINE 1510 SL | Administrador Unico | 09/12/2014 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ PORRAS JUAN ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ PORRAS JUAN ANGEL
Empresa: ONLINE 1510 SL
Administrador Unico
- Martinez Porras Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44569 , F 178, S 8, H B 460260, I/A 1 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-08
Empresa: AUVLIFE SL
Administrador Solidario
- Martinez Porras Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 32, S 8, H B 428286, I/A 2 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-08
Empresa: AUVLIFE SL
Administrador Solidario
- Alvarez Lopez Mireia
- Martinez Porras Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 31, S 8, H B 428286, I/A 1 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-08
Empresa: AUDIO VISUALES EXIT SL
Apoderado
- Martinez Porras Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24232 , F 218, S 8, H B 66515, I/A 17 (24/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-08
Información de MARTINEZ PORRAS JUAN ANGEL
Mostramos los datos de MARTINEZ PORRAS JUAN ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ PORRAS JUAN ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos