MARTINEZ PINILLA RAUL
Informe ejecutivo de MARTINEZ PINILLA RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ PINILLA RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRISCOLL'S DE ESPAÑA OPERACIONES SL | Secretario No Consejero | 25/11/2013 | |
DRISCOLL'S DE ESPAÑA OPERACIONES SL | Apoderado | 14/10/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ PINILLA RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ PINILLA RAUL
Empresa: DRISCOLL'S DE ESPAÑA OPERACIONES SL
Consejero Delegado
- Martinez Pinilla Raul
Consejero
- Martinez Pinilla Raul
Secretario
- Martinez Pinilla Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1064 , F 132, S 8, H H 18908, I/A 14 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-21
Secretario No Consejero
- Martinez Pinilla Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1067 , F 211, S 8, H H 22718, I/A 10 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-21
Secretario No Consejero
- Martinez Pinilla Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4487 , F 87, S 8, H SE 69532, I/A 13 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-41
Empresa: DRISCOLL'S DE ESPAÑA OPERACIONES SL
Consejero Delegado
- Martinez Pinilla Raul
Consejero
- Martinez Pinilla Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 172, S 8, H H 18908, I/A 7 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-21
Empresa: DRISCOLL'S DE ESPAÑA OPERACIONES SL
Secretario No Consejero
- Martinez Pinilla Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 171, S 8, H H 18908,H , I/ 6 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-21
Empresa: DRISCOLL'S DE ESPAÑA OPERACIONES SL
Apoderado
- Martinez Pinilla Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 171, S 8, H H 18908,H , I/ 5 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-21
Información de MARTINEZ PINILLA RAUL
Mostramos los datos de MARTINEZ PINILLA RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ PINILLA RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos