MARTINEZ PEREZ MARIA PAZ
Informe ejecutivo de MARTINEZ PEREZ MARIA PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ PEREZ MARIA PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARDELAR SL | Presidente | 21/08/2019 | |
CONSTRUCCIONES SANTIAGO SANTISTEBAN SA | Presidente | 21/08/2019 | |
CONSTRUCCIONES SANTIAGO SANTISTEBAN SA | Consejero | 19/08/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ PEREZ MARIA PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ PEREZ MARIA PAZ
Consejero
Presidente
- Martinez Perez Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462 , F 220, S 8, H S 2522, I/A 14 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-39
Empresa: MARDELAR SL
Presidente
- Martinez Perez Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 223, S 8, H S 6772, I/A 8 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-39
Empresa: EUROTRAVEL VACACIONES SL
Liquidador
- Martinez Perez Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17619 , F 153, S 8, H M 303158, I/A 4 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Empresa: EUROTRAVEL VACACIONES SL
Administrador Unico
- Martinez Perez Maria Paz
Liquidador
- Martinez Perez Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17619 , F 153, S 8, H M 303158, I/A 4 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Empresa: EUROTRAVEL VACACIONES SL
Administrador Unico
- Martinez Perez Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17619 , F 152, S 8, H M 303158, I/A 3 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Empresa: EUROTRAVEL VACACIONES SL
Socio Único
- Martinez Perez Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17619 , F 152, S 8, H M 303158, I/A 3 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-28
Consejero
- Martinez Perez Maria Paz
- Santisteban Gomez Santiago
- Santisteban Martinez Maria Del Mar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462 , F 220, S 8, H S 2522, I/A 13 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-39
Consejero
- Martinez Perez Maria Paz
- Santisteban Gomez Santiago
- Santisteban Martinez Maria Del Mar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462 , F 219, S 8, H S 2522, I/A 12 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-39
Consejero
- Martinez Perez Maria Paz
- Santisteban Gomez Santiago
- Santisteban Martinez Maria Del Mar
- Santisteban Martinez Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462 , F 219, S 8, H S 2522, I/A 12 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-39
Información de MARTINEZ PEREZ MARIA PAZ
Mostramos los datos de MARTINEZ PEREZ MARIA PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ PEREZ MARIA PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos