MARTINEZ PEREZ IGNACIO
Informe ejecutivo de MARTINEZ PEREZ IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ PEREZ IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAMAJA DE MAQUINARIA SA | Administrador Unico | 20/10/2023 | |
JUDITH 2019 SL | Administrador Unico | 26/09/2019 | |
GRUPO HONDALSA SL | Administrador Solidario | 08/07/2016 | |
AGLONORTE SOSTENIBLE SL | Administrador Unico | 23/07/2015 | |
DESARROLLOS Y METAS SL | Administrador Unico | 23/07/2015 | |
BELY1972 SL | Administrador Solidario | 06/07/2015 | |
AGLONORTE SOSTENIBLE SL | Socio Unico | 17/03/2014 | |
PROOUTSOURCING SL | Socio Unico | 29/08/2012 | |
PROHUMAN EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | Socio Unico | 29/08/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ PEREZ IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ PEREZ IGNACIO
Empresa: NAMAJA DE MAQUINARIA SA
Administrador Unico
- Martinez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 224, S 8, H AS 7878, I/A 13 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-33
Empresa: NAMAJA DE MAQUINARIA SA
Administrador Solidario
- Bernardo Fernandez Jose Alberto
- Martinez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 224, S 8, H AS 7878, I/A 13 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-33
Empresa: NAMAJA DE MAQUINARIA SA
Administrador Solidario
- Bernardo Fernandez Jose Alberto
- Martinez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 224, S 8, H AS 7878, I/A 12 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-33
Empresa: JUDITH 2019 SL
Administrador Unico
- Martinez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39664 , F 43, S 8, H M 704789, I/A 1 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Empresa: GRUPO HONDALSA SL
Administrador Solidario
- Martinez Perez Hugo
- Martinez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 223, S 8, H S 13984, I/A 9 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-39
Administrador Unico
- Martinez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 208, S 8, H C 51695, I/A 5 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-15
Empresa: DESARROLLOS Y METAS SL
Administrador Unico
- Martinez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3528 , F 167, S 8, H C 51679, I/A 4 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-15
Empresa: BELY1972 SL
Administrador Solidario
- Guijarro Torres Maria Isabel
- Martinez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33661 , F 56, S 8, H M 605902, I/A 1 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28
Administrador Unico
- Martinez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 35, S 8, H AS 46448, I/A 2 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-33
Administrador Unico
- Martinez Perez Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 33, S 8, H AS 46448, I/A 1 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-33
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ PEREZ IGNACIO
Mostramos los datos de MARTINEZ PEREZ IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ PEREZ IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos