MARTINEZ PASTOR JESUS ROBERTO
Informe ejecutivo de MARTINEZ PASTOR JESUS ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ PASTOR JESUS ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VVO RECURSOS RR SL | Socio Unico | 03/06/2024 | |
VVO RECURSOS RR SL | Administrador Unico | 03/06/2024 | |
KESEF 78 SL | Administrador Solidario | 14/12/2022 | |
ATIKA 78 SL | Administrador Unico | 03/05/2021 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ PASTOR JESUS ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ PASTOR JESUS ROBERTO
Empresa: MAZALA 13 SL
Liquidador Unico
- Martinez Pastor Jesus Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 19358, I/A 5 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-26
Empresa: MAZALA 13 SL
Administrador Unico
- Martinez Pastor Jesus Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 19358, I/A 5 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-26
Empresa: VVO RECURSOS RR SL
Administrador Unico
- Martinez Pastor Jesus Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822897, I/A 1 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: VVO RECURSOS RR SL
Socio Único
- Martinez Pastor Jesus Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822897, I/A 1 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: KESEF 78 SL
Administrador Solidario
- Fabon Anchelergues Gabriel
- Martinez Pastor Jesus Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 22, S 8, H LO 20035, I/A 1 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-26
Empresa: MAZALA 13 SL
Administrador Unico
- Martinez Pastor Jesus Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 218, S 8, H LO 19358, I/A 1 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-26
Empresa: ATIKA 78 SL
Administrador Unico
- Martinez Pastor Jesus Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 72, S 8, H LO 19329, I/A 1 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-26
Empresa: ANAKAO 2011 SL
Administrador Solidario
- Martinez Pastor Jesus Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737 , F 104, S 8, H LO 14636, I/A 2 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-26
Administrador Solidario
- Martinez Pastor Jesus Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 517 , F 207, S 8, H LO 8216, I/A 2 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-26
Empresa: ANAKAO 2011 SL
Administrador Solidario
- Martinez Pastor Jesus Roberto
- Sanchez Arcos Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737 , F 103, S 8, H LO 14636, I/A 1 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-26
Información de MARTINEZ PASTOR JESUS ROBERTO
Mostramos los datos de MARTINEZ PASTOR JESUS ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ PASTOR JESUS ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos