MARTINEZ PASCUAL MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de MARTINEZ PASCUAL MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ PASCUAL MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOFORMA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 13/08/2015 | |
GREGORIO MARTINEZ SA | Secretario | 01/08/2011 | |
GREGORIO MARTINEZ SA | Consejero | 01/08/2011 | |
AUTOFORMA SA | Secretario | 24/06/2009 | |
AUTOFORMA SA | Consejero | 24/06/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ PASCUAL MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ PASCUAL MARIA ANGELES
Empresa: AUTOFORMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Pascual Gregorio
- Martinez Pascual Maria Angeles
Consejero
- Martinez Pascual Gregorio
- Martinez Pascual Maria Angeles
- Pascual Andres Maria Angeles
Presidente
Secretario
- Martinez Pascual Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 42, S 8, H LO 416, I/A 36 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-26
Empresa: GREGORIO MARTINEZ SA
Consejero
- Martinez Pascual Gregorio
- Martinez Pascual Maria Angeles
- Pascual Andres Maria Angeles
Presidente
Secretario
- Martinez Pascual Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 372 , F 55, S 8, H LO 4397, I/A 19 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-26
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Martinez Pascual Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2224 , F 83, S 8, H GC 50128, I/A 59 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-35
Empresa: RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Alonso Llorente Juan Francisco
- Martinez Pascual Maria Angeles
- Martinez Pascual Maria Angeles
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37459 , F 98, S 8, H M 452031, I/A 295 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-28
Empresa: RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Boronat Hernandez Maria Dolores
- Fullana Rigo Maria Isabel
- Hernandez Moronta Pilar
- Martinez Pascual Maria Angeles
- Morales Vacas Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25712 , F 208, S 8, H M 452031, I/A 195 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Empresa: GREGORIO MARTINEZ SA
Consejero
- Martinez Pascual Gregorio
- Martinez Pascual Maria Angeles
- Pascual Andres Maria Angeles
Presidente
Secretario
- Martinez Pascual Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 372 , F 55, S 8, H LO 4397, I/A 18 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-26
Apoderado Solidario
- Martinez Pascual Maria Angeles
- Ojeda Montesdeoca Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 124, S 8, H GC 50128, I/A 8 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-35
Empresa: RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Aedo Pons Rafael
- Blanco Mediavilla Maria Pilar
- Cano Vilaplana Maria Fernanda
- Castro Lopez Maria Emilia
- Doncel Hinojal Marta Maria
- Escobar Gazquez Maria Carme
- Escudero Alvarez Celia
- Ferraz Rosales Raquel
- Fontenla Saenz Inmaculada
- Gallego Fraile Antonio
- Garcia Castillo Amaia
- Herrera Fernandez Pedro
- Martinez Medina Jose
- Martinez Pascual Maria Angeles
- Ojeda Montesdeoca Luis Miguel
- Pastor Aguilera Cristina Maria
- Pena Modia Maria Elena
- Peña Ortego Maria Del Carmen
- Perez-moneo Cordero Manuel
- Rodriguez Gonzalez Candelaria Vanesa
- Rueda Pellicena Eduardo
- Vazquez Espina Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25712 , F 191, S 8, H M 452031, I/A 160 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-28
Empresa: AUTOFORMA SA
Consejero
- Martinez Pascual Gregorio
- Martinez Pascual Maria Angeles
- Pascual Andres Maria Angeles
Presidente
Secretario
- Martinez Pascual Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 41, S 8, H LO 416, I/A 32 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-26
Empresa: AUTOFORMA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Pascual Gregorio
- Martinez Pascual Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 41, S 8, H LO 416, I/A 32 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-26
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ PASCUAL MARIA ANGELES
Mostramos los datos de MARTINEZ PASCUAL MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ PASCUAL MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos