MARTINEZ PARDO CARLOS
Informe ejecutivo de MARTINEZ PARDO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ PARDO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEOFIT PROJECTS SL | Administrador Solidario | 17/07/2024 | |
WELLBEINN PERFORMANCE SL | Administrador Solidario | 25/04/2024 | |
ECOBALLUTION SL | Socio Unico | 01/03/2023 | |
ECOBALLUTION SL | Administrador Unico | 01/03/2023 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ PARDO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ PARDO CARLOS
Empresa: NEOFIT PROJECTS SL
Administrador Solidario
- Fajardo Garcia Andres
- Martinez Pardo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 192547, I/A 1 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-03
Empresa: WELLBEINN PERFORMANCE SL
Administrador Solidario
- Martinez Pardo Carlos
- Ortin Gomez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46805 , F 89, S 8, H M 821652, I/A 1 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: JASARO SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Pardo Carlos
- Soria Saiz Miguel Angel
- Valero Serrano Julian Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 67, S 8, H CU 3807, I/A 14 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-16
Empresa: ECOBALLUTION SL
Administrador Unico
- Martinez Pardo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 178, S 8, H C 62933, I/A 1 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-15
Empresa: ECOBALLUTION SL
Socio Único
- Martinez Pardo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805 , F 178, S 8, H C 62933, I/A 1 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-15
Empresa: ESTACION DE SERVICIO MADRIGUERAS SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Pardo Carlos
- Saez Romero Francisco Javier
- Soria Saiz Miguel Angel
- Valero Serrano Julian Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903, L 667, F 65, S 8, H AB 17157, I/A 4 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-02
Empresa: ESTACION DE SERVICIO LEDAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Pardo Carlos
- Soria Saiz Miguel Angel
- Valero Serrano Julian Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 462 , F 34, S 8, H CU 6526, I/A 5 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-16
Empresa: JASARO SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Pardo Carlos
- Soria Saiz Miguel Angel
- Valero Serrano Julian Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 201, S 8, H CU 3807, I/A 11 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-16
Empresa: JASARO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Pardo Carlos
- Saez Romero Francisco Javier
- Soria Saiz Miguel Angel
- Valero Serrano Julian Manuel
Consejero
- Martinez Pardo Carlos
- Saez Romero Francisco Javier
- Soria Saiz Miguel Angel
- Valero Serrano Julian Manuel
Presidente
Secretario
- Martinez Pardo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406 , F 201, S 8, H CU 3807, I/A 11 (02/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-16
Empresa: ESTACION DE SERVICIO MADRIGUERAS SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Pardo Carlos
- Romero Saez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 836, L 600, F 115, S 8, H AB 17157, I/A 3 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-02
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ PARDO CARLOS
Mostramos los datos de MARTINEZ PARDO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ PARDO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos