MARTINEZ PARAMO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de MARTINEZ PARAMO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ PARAMO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADRID CALLE 30 SA | Consejero | 27/07/2023 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ PARAMO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ PARAMO JOSE ANTONIO
Empresa: MADRID CALLE 30 SA
Consejero
- Alvarez Padilla Maria Nadia
- Barberan Parrado Mar
- Bennaceur Vindel Catalina
- Cabello Lopez Arantzazu Purificacion
- Chacon Tabares Orlando
- Garcia Romero Paloma
- Hidalgo Tena Engracia
- Martinez Paramo Jose Antonio
- Pezuela Cabañes Ignacio Jose
- Ramirez Caro Francisco Javier
- Rico Garcia-hierro Enrique
- Segura Gutierrez Carlos
- Tamariz-martel Goncer Jose Angel
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34164 , F 213, S 8, H M 355995, I/A 83 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Liquidador Solidario
- Martinez Paramo Jose Antonio
- Oñate Garcia Juan Ramon
- Van-halen Rodriguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24978 , F 79, S 8, H M 449755, I/A 8 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Empresa: NUEVO ARPEGIO SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29079 , F 89, S 8, H M 505993, I/A 21 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Liquidador Solidario
- Martinez Paramo Jose Antonio
- Oñate Garcia Juan Ramon
- Van-halen Rodriguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24978 , F 78, S 8, H M 449755, I/A 7 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24978 , F 78, S 8, H M 449755, I/A 7 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Empresa: NUEVO ARPEGIO SA
Consejero
- Halffter Gallego Alejandro
- Martinez Paramo Jose Antonio
- Trigueros Rodrigo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28079 , F 189, S 8, H M 505993, I/A 8 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Empresa: NUEVO ARPEGIO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Beltran Pedreira Manuel
- Blasco Martinez Juan
- Herraiz Romero Raimundo
- Lozano Perez Diego
- Martinez Paramo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28079 , F 189, S 8, H M 505993, I/A 8 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Empresa: NUEVO ARPEGIO SA
Apoderado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28079 , F 182, S 8, H M 505993, I/A 1 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-28
Información de MARTINEZ PARAMO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de MARTINEZ PARAMO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ PARAMO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos