MARTINEZ PADILLA MARIA PURIFICACION
Informe ejecutivo de MARTINEZ PADILLA MARIA PURIFICACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ PADILLA MARIA PURIFICACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANGELA Y MARIA MEMORIAS SL | Administrador Unico | 20/12/2021 | |
ESPLUDICOS SL | Administrador Unico | 20/02/2020 | |
RUBIA & SEGURA MEDIACION SL | Socio Unico | 21/12/2015 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ PADILLA MARIA PURIFICACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ PADILLA MARIA PURIFICACION
Empresa: ANGELA Y MARIA MEMORIAS SL
Administrador Unico
- Martinez Padilla Maria Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2162 , F 40, S 8, H AL 54240, I/A 1 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-04
Empresa: ESPLUDICOS SL
Administrador Unico
- Martinez Padilla Maria Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2066 , F 120, S 8, H AL 52044, I/A 1 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-04
Empresa: RUBIA & SEGURA MEDIACION SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Padilla Maria Purificacion
- Moreno Ubeda Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 168, S 8, H AL 43130, I/A 2 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-04
Empresa: RUBIA & SEGURA MEDIACION SL
Socio Único
- Martinez Padilla Maria Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 168, S 8, H AL 43130, I/A 2 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-04
Empresa: RUBIA & SEGURA MEDIACION SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Padilla Maria Purificacion
- Moreno Ubeda Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 168, S 8, H AL 43130, I/A 1 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-04
Información de MARTINEZ PADILLA MARIA PURIFICACION
Mostramos los datos de MARTINEZ PADILLA MARIA PURIFICACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ PADILLA MARIA PURIFICACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos