MARTINEZ ORTEGA ANGELICA
Informe ejecutivo de MARTINEZ ORTEGA ANGELICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ ORTEGA ANGELICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AENA S.M.E. SA | MiCoAudi | 04/08/2023 | |
AENA S.M.E. SA | Consj.Domini | 22/08/2018 | |
AENA S.M.E. SA | M.Com.Ej | 22/08/2018 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ORTEGA ANGELICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ORTEGA ANGELICA
Empresa: AENA S.M.E. SA
Consj.Domini
M.Com.Ej
MiCoAudi
- Martinez Ortega Angelica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39608 , F 182, S 8, H M 518648, I/A 357 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Empresa: AENA S.M.E. SA
M.Com.Ej
- Arranz Notario Pilar
- Martinez Ortega Angelica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39608 , F 144, S 8, H M 518648, I/A 350 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Empresa: AENA S.M.E. SA
Consejero Independiente
Consj.Domini
- Arranz Notario Pilar
- Diaz Bidart Juan Ignacio
- Martinez Ortega Angelica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39608 , F 142, S 8, H M 518648, I/A 349 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Empresa: AENA S.M.E. SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37078 , F 150, S 8, H M 518648, I/A 166 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
Empresa: AENA S.M.E. SA
Consj.Domini
- Ferrer Moreno Francisco
- Martinez Ortega Angelica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37078 , F 150, S 8, H M 518648, I/A 165 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
Consejero
- Martinez Ortega Angelica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 780, F 45, S 8, H CC 7742, I/A 59 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-10
Consejero
- Alonso Rueda Jorge
- De Guadalfajara Cembrano Jose
- Flores Lorenzo Antonio
- Gomez Darmendrail Javier
- Ingelmo Heras Rocio
- Jaquotot Saenz De Miera Jose Manuel
- Martinez Ortega Angelica
- Marugan Maroto Victoria
- Perez Crespo Bernardino
- Ramos Rodriguez Jose Maria
- Sanchez Armas Teresa De Jesus
- Santacana Gomez Jose Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 953, L 780, F 31, S 8, H CC 7742, I/A 55 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-10
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 472, F 224, S 8, H CC 7742, I/A 48 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-10
Empresa: RUMASA SA
Consejero
- Martinez Ortega Angelica
- Vela Ortiz Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19127 , F 189, S 8, H M 49756, I/A 127 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Consejero
- Martinez Ortega Angelica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 472, F 223, S 8, H CC 7742, I/A 43 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-10
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ ORTEGA ANGELICA
Mostramos los datos de MARTINEZ ORTEGA ANGELICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ORTEGA ANGELICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos