MARTINEZ NIETO MANUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ NIETO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ NIETO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANJUL ALBADALEJO SL | Administrador Unico | 28/09/2023 | |
PAMACAN CASTILLA LA MANCHA SL | Administrador Solidario | 09/01/2020 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ NIETO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ NIETO MANUEL
Empresa: MANJUL ALBADALEJO SL
Administrador Unico
- Martinez Nieto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 185, S 8, H CR 33648, I/A 1 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-13
Empresa: PAMACAN CASTILLA LA MANCHA SL
Administrador Solidario
- Diaz Carrasco Maria Tomasa
- Martinez Nieto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 668 , F 69, S 8, H CR 30965, I/A 1 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-13
Empresa: CONGESAN SL
Administrador Unico
- Martinez Nieto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365 , F 137, S 8, H CR 14058, I/A 3 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-13
Información de MARTINEZ NIETO MANUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ NIETO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ NIETO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos