MARTINEZ MUS VICENTE
Informe ejecutivo de MARTINEZ MUS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ MUS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEROPUERTO DE CASTELLON SL | Miem.Com.Ej. | 29/12/2023 | |
AEROPUERTO DE CASTELLON SL | Sec.Com.Ej. | 29/12/2023 | |
AEROPUERTO DE CASTELLON SL | Secretario | 29/12/2023 | |
AEROPUERTO DE CASTELLON SL | Consejero | 29/12/2023 | |
ARIDOS Y MOVIMIENTOS LA PLANA SL | Apoderado Solidario | 05/02/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MUS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MUS VICENTE
Empresa: ASESORIA 130 SL
Administrador Solidario
- Lluch Miro Juan Luis
- Martinez Mus Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833, L 400, F 220, S 8, H CS 10982, I/A 5 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-12
Empresa: AEROPUERTO DE CASTELLON SL
Consejero
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
- Martinez Mus Vicente
Secretario
- Martinez Mus Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719, L 1280, F 163, S 8, H CS 20193, I/A 62 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-12
Empresa: ARIDOS Y MOVIMIENTOS LA PLANA SL
Apoderado Solidario
- Lluch Miro Juan Luis
- Martinez Mus Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1448, L 1010, F 44, S 8, H CS 29266, I/A 3 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-12
Información de MARTINEZ MUS VICENTE
Mostramos los datos de MARTINEZ MUS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MUS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos