MARTINEZ MUÑOZ RUPERTO EDUARDO
Informe ejecutivo de MARTINEZ MUÑOZ RUPERTO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ MUÑOZ RUPERTO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNDO PUNTO BEAUTY SL | Administrador Solidario | 21/11/2023 | |
COPLA FOODS SL | Administrador Unico | 05/05/2014 | |
ABAL ESTETICA SL | Administrador Unico | 18/01/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MUÑOZ RUPERTO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MUÑOZ RUPERTO EDUARDO
Empresa: MUNDO PUNTO BEAUTY SL
Administrador Solidario
- Martinez Muñoz Ruperto Eduardo
- Turcescu Robert Ionut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6421, L 5329, F 153, S 8, H MA177899, I/A 1 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-29
Empresa: COPLA FOODS SL
Administrador Unico
- Martinez Muñoz Ruperto Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1524 , F 191, S 8, H GR 44640, I/A 1 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-18
Empresa: ABAL ESTETICA SL
Administrador Unico
- Martinez Muñoz Ruperto Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 72, S 8, H GR 21565, I/A 3 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-18
Información de MARTINEZ MUÑOZ RUPERTO EDUARDO
Mostramos los datos de MARTINEZ MUÑOZ RUPERTO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MUÑOZ RUPERTO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos