MARTINEZ MUÑOZ ANGEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ MUÑOZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ MUÑOZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARFFIPOL HORADADA SL | Administrador Unico | 09/08/2024 | |
POLILAP SL | Apoderado | 12/12/2023 | |
MARFFIPOL HORADADA SL | Apoderado | 12/12/2023 | |
RECREATIVOS CALAS MEDITERRANEAS SL | Apoderado | 13/04/2022 | |
BALISER EQUIPAMIENTOS DE PLAYAS SL | Apoderado | 29/03/2018 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MUÑOZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MUÑOZ ANGEL
Empresa: MARFFIPOL HORADADA SL
Administrador Unico
- Martinez Muñoz Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 120106, I/A 6 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-03
Empresa: MARFFIPOL HORADADA SL
Apoderado
- Martinez Muñoz Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3430 , F 77, S 8, H A 120106, I/A 4 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-03
Empresa: POLILAP SL
Apoderado
- Martinez Muñoz Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3840 , F 114, S 8, H A 143928, I/A 2 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-03
Empresa: RECREATIVOS CALAS MEDITERRANEAS SL
Apoderado
- Martinez Muñoz Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3076 , F 177, S 8, H A 100348, I/A 5 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-03
Empresa: BALISER EQUIPAMIENTOS DE PLAYAS SL
Apoderado
- Martinez Muñoz Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 55, S 8, H A 57318, I/A 11 (29/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-03
Empresa: VUELOS COSTA BLANCA SL
Administrador Unico
- Martinez Muñoz Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 54, S 8, H A 57318, I/A 8 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-03
Empresa: RECREATIVOS CALAS MEDITERRANEAS SL
Administrador Unico
- Martinez Muñoz Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3076 , F 177, S 8, H A 100348, I/A 3 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-03
Empresa: MUNDO-POL SL
Administrador Mancomunado
- AGRO SUMINISTRO SAL
- Martinez Muñoz Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322 , F 133, S 8, H A 28050, I/A 4 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-03
Empresa: MARFFIPOL HORADADA SL
Administrador Unico
- Martinez Muñoz Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3430 , F 77, S 8, H A 120106, I/A 2 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-03
Empresa: VUELOS COSTA BLANCA SL
Administrador Unico
- Martinez Muñoz Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2304 , F 53, S 8, H A 57318, I/A 5 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-03
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ MUÑOZ ANGEL
Mostramos los datos de MARTINEZ MUÑOZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MUÑOZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos