MARTINEZ MOYANO MANUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ MOYANO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTINEZ MOYANO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANUEL MARTINEZ MOYANO SL | Consejero | 14/06/2017 | |
ROMAGA INTEGRAL SLL | Administrador Solidario | 30/11/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MOYANO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MOYANO MANUEL
Empresa: MANUEL MARTINEZ MOYANO SL
Secretario
- Martinez Moyano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21957 , F 123, S 8, H B 5236, I/A 8 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-08
Empresa: MANUEL MARTINEZ MOYANO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Martinez Garcia Beatriz
- Martinez Garcia Emilia
- Martinez Garcia Juan
- Martinez Garcia Manuel
- Martinez Garcia Nuria
- Martinez Moyano Manuel
Presidente
Secretario
- Martinez Moyano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20366 , F 132, S 8, H B 5236, I/A 6 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-08
Empresa: MANUEL MARTINEZ MOYANO SL
Administrador Unico
- Martinez Moyano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20366 , F 132, S 8, H B 5236, I/A 6 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-08
Empresa: VARIS M ASSOCIATS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Martinez Garcia Beatriz
- Martinez Garcia Emilia
- Martinez Garcia Juan
- Martinez Garcia Manuel
- Martinez Garcia Nuria
- Martinez Moyano Manuel
Presidente
Secretario
- Martinez Moyano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32000 , F 203, S 8, H B 203682, I/A 6 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-08
Empresa: GRUPO SETHOME SL
Apoderado
- Martinez Moyano Manuel
- Martinez Moyano Manuel
- Martinez Moyano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11011 , F 213, S 8, H M 98487, I/A 64 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
Empresa: VIADENDE SL
Liquidador
- Martinez Moyano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24184 , F 149, S 8, H M 434618, I/A 6 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-28
Representante
- Martinez Moyano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22661 , F 20, S 8, H M 405256, I/A 4 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Empresa: ROMAGA INTEGRAL SLL
Administrador Solidario
- Garcia Navas Montalban Jose Luis
- Martinez Moyano Manuel
- Rosas Camacho Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30513 , F 20, S 8, H M 549133, I/A 1 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Administrador Mancomunado
Representante
- Martinez Moyano Manuel
- Moreno Gonzalez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22661 , F 18, S 8, H M 405256, I/A 3 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Moyano Manuel
- Moreno Gonzalez Mariano
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22661 , F 18, S 8, H M 405256, I/A 3 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ MOYANO MANUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ MOYANO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MOYANO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos