MARTINEZ MOTOS JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de MARTINEZ MOTOS JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ MOTOS JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DQM INGENIERIA DE PROCESOS AGROALIMENTARIOS SL | Administrador Unico | 17/02/2023 | |
QTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA SL | Administrador Mancomunado | 16/07/2015 | |
SERVICIOS DE MENSAJERIA DE LA VALENCIA CASTELLANA SL | Liquidador Solidario | 18/06/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MOTOS JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MOTOS JOSE ANTONIO
Administrador Unico
- Martinez Motos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11318, L 8596, F 108, S 8, H V 209189, I/A 1 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-46
Empresa: ARKHOS 7 PROMOCIONES Y FINANZAS SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Motos Jose Antonio
- Perez Hernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8080, L 5373, F 40, S 8, H V 102948, I/A 12 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-46
Empresa: ARKHOS7 SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Motos Jose Antonio
- Perez Hernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8282, L 5573, F 155, S 8, H V 108011, I/A 8 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-46
Empresa: QTEC INGENIERIA Y CONSULTORIA SL
Administrador Mancomunado
- INLAND INGENIERIA Y CONSULTORIA SL
- Martinez Motos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9988, L 7270, F 154, S 8, H V 166203, I/A 1 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-46
Empresa: ARKHOS7 SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Motos Jose Antonio
- Perez Hernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8282, L 5573, F 155, S 8, H V 108011, I/A 6 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-46
Empresa: ARKHOS7 SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Motos Jose Antonio
- Perez Hernandez Miguel Angel
Consejero
- Martinez Motos Jose Antonio
- Perez Hernandez Miguel Angel
- Poveda Moreno Valentin
Presidente
Secretario
- Martinez Motos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8282, L 5573, F 155, S 8, H V 108011, I/A 6 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-46
Empresa: ARKHOS 7 OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Motos Jose Antonio
- Perez Hernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8915, L 6201, F 221, S 8, H V 130026, I/A 2 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-46
Empresa: ARKHOS 7 OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Motos Jose Antonio
- Perez Hernandez Miguel Angel
Consejero
- Martinez Motos Jose Antonio
- Perez Hernandez Miguel Angel
- Poveda Moreno Valentin
- Rubio Ballester Julio
Presidente
- Martinez Motos Jose Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8915, L 6201, F 221, S 8, H V 130026, I/A 2 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-46
Empresa: ARKHOS 7 PROMOCIONES Y FINANZAS SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Motos Jose Antonio
- Perez Hernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8080, L 5373, F 39, S 8, H V 102948, I/A 10 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-46
Empresa: ARKHOS 7 PROMOCIONES Y FINANZAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Motos Jose Antonio
- Perez Hernandez Miguel Angel
Consejero
- Martinez Motos Jose Antonio
- Perez Hernandez Miguel Angel
- Poveda Moreno Valentin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8080, L 5373, F 39, S 8, H V 102948, I/A 10 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-46
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ MOTOS JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de MARTINEZ MOTOS JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MOTOS JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos