MARTINEZ MOSQUERA PABLO
Informe ejecutivo de MARTINEZ MOSQUERA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MARTINEZ MOSQUERA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEINFO SL | Apoderado Solidario | 17/09/2024 | |
REVO SYSTEMS SL | Apoderado Solidario | 23/07/2024 | |
GESTION REMOTA SL | Apoderado Solidario | 28/06/2024 | |
PRIMAVERA-BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS SA | Apoderado Solidario | 28/06/2024 | |
CEGID EKOBID SL | Apoderado Solidario | 28/06/2024 | |
REVO SYSTEMS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2024 | |
SEINFO SL | Apoderado Solidario | 12/03/2024 | |
REPOSTERIA Y PANADERIA DIALMA SL | Administrador Solidario | 04/03/2024 | |
CEGID EKOBID SL | Apoderado Solidario | 23/03/2023 | |
CEGID SMB SA | Apoderado | 16/12/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ MOSQUERA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MOSQUERA PABLO
Empresa: SEINFO SL
Apoderado Solidario
- De Andres Fazio Salvador
- Hoyos Gamez Martina
- Martinez Mosquera Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 11768, I/A 6 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-50
Empresa: REVO SYSTEMS SL
Apoderado Solidario
- De Andres Fazio Salvador Antonio
- Hoyos Gamez Martina
- Martinez Mosquera Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 456074, I/A 7 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-08
Empresa: GESTION REMOTA SL
Apoderado Solidario
- De Andres Fazio Salvador Antonio
- Hoyos Gamez Martina Raquel
- Martinez Mosquera Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 423160, I/A 6 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: CEGID EKOBID SL
Apoderado Solidario
- De Andres Fazio Salvador Antonio
- Hoyos Gamez Martina Raquel
- Martinez Mosquera Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 685967, I/A 9 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Apoderado Solidario
- De Andres Fazio Salvador Antonio
- Hoyos Gamez Martina Raquel
- Martinez Mosquera Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 460773, I/A 20 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: REVO SYSTEMS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Boneu Oliver Lourdes
- Martinez Mosquera Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44438 , F 178, S 8, H B 456074, I/A 6 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
Empresa: SEINFO SL
Apoderado Solidario
- Boneu Oliver Lourdes
- Martinez Mosquera Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531 , F 144, S 8, H Z 11768, I/A 5 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-50
Empresa: REPOSTERIA Y PANADERIA DIALMA SL
Administrador Solidario
- Alvarez Modesto Muriel
- Martinez Mosquera Pablo
- Yankov Dimov Dimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4476, L 4476, F 216, S 8, H PO 72933, I/A 1 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-36
Empresa: GABINETE DE SOFTWARE EMPRESARIAL SL
Apoderado
- Boneu Oliver Lourdes
- Martinez Mosquera Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781 , F 160, S 8, H NA 16032, I/A 8 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-31
Empresa: OAKLEY EKOBID SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Martinez Mosquera Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44754 , F 101, S 8, H M 685967, I/A 4 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ MOSQUERA PABLO
Mostramos los datos de MARTINEZ MOSQUERA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MOSQUERA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos