MARTINEZ MOREIRA MARIA-ESPERANZA-MACARENA
Informe ejecutivo de MARTINEZ MOREIRA MARIA-ESPERANZA-MACARENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ MOREIRA MARIA-ESPERANZA-MACARENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOFITZ LOGISTICA SL | Socio Unico | 17/07/2020 | |
SOFITZ LOGISTICA SL | Administrador Unico | 17/07/2020 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MOREIRA MARIA-ESPERANZA-MACARENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MOREIRA MARIA-ESPERANZA-MACARENA
Administrador Mancomunado
- Aguila Villareal Fernando
- Martinez Moreira Maria-esperanza-macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29279 , F 195, S 8, H M 527028, I/A 4 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Administrador Mancomunado
- Aguila Villareal Fernando
- Martinez Moreira Maria-esperanza-macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 141, S 8, H TO 36281, I/A 3 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-45
Empresa: SOFITZ LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Martinez Moreira Maria-esperanza-macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40707 , F 100, S 8, H M 722380, I/A 1 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Empresa: SOFITZ LOGISTICA SL
Socio Único
- Martinez Moreira Maria-esperanza-macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40707 , F 100, S 8, H M 722380, I/A 1 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-28
Administrador Unico
- Martinez Moreira Maria-esperanza-macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 141, S 8, H TO 36281, I/A 2 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-45
Administrador Unico
- Martinez Moreira Maria-esperanza-macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29279 , F 190, S 8, H M 527028, I/A 1 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Información de MARTINEZ MOREIRA MARIA-ESPERANZA-MACARENA
Mostramos los datos de MARTINEZ MOREIRA MARIA-ESPERANZA-MACARENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MOREIRA MARIA-ESPERANZA-MACARENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos