MARTINEZ MORALES JUAN
Informe ejecutivo de MARTINEZ MORALES JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARTINEZ MORALES JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LYNX PROPERTIES IN RENT SL | Administrador Unico | 11/07/2018 | |
FINESS BEAUTY NAILS SA | Apoderado Solidario | 09/01/2018 | |
KITUR MADRID SL | Apoderado Mancomunado | 08/11/2016 | |
GRUAS MARTINEZ A-92 SL | Administrador Solidario | 17/04/2013 | |
ASCENSORES ENINTER SL | Apoderado | 25/05/2011 | |
ASCENSORES ENINTER SL | Apoderado | 08/06/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MORALES JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MORALES JUAN
Empresa: PROASEM 2012 SL
Liquidador Unico
- Martinez Morales Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5536 , F 153, S 8, H SE 93380, I/A 3 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-41
Empresa: PROASEM 2012 SL
Administrador Unico
- Martinez Morales Juan
Liquidador Unico
- Martinez Morales Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5536 , F 153, S 8, H SE 93380, I/A 3 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-41
Empresa: LYNX PROPERTIES IN RENT SL
Administrador Unico
- Martinez Morales Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46489 , F 208, S 8, H B 521711, I/A 1 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-08
Empresa: FINESS BEAUTY NAILS SA
Apoderado Solidario
- Martinez Morales Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36720 , F 100, S 8, H B 283936, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Empresa: KITUR MADRID SL
Apoderado Mancomunado
- Cejuela Gonzalez Mohino Federico
- Duran Vazquez Enrique
- Lamothe Garcia Jorge Francisco
- Martinez Morales Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32080 , F 216, S 8, H M 577350, I/A 4 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
Empresa: SIMPSON CARS SL
Apoderado
- Casas Rodrigo Elisa
- Cubero Sanchez Encarnacion
- Martinez Morales Juan
- Salazar-simpson Bos Francisco De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24976 , F 182, S 8, H M 91067, I/A 43 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-28
Empresa: GRUAS MARTINEZ A-92 SL
Administrador Solidario
- Martinez Martos Rafael
- Martinez Morales Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996 , F 129, S 8, H GR 20292, I/A 3 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-18
Administrador Solidario
- Martinez Morales Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35214 , F 80, S 8, H B 259944, I/A 6 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
Empresa: SIMPSON CARS SL
Consejero Delegado
- Martinez Morales Juan
Consejero
- Martinez Morales Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24976 , F 181, S 8, H M 91067, I/A 39 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-28
Empresa: PROASEM 2012 SL
Administrador Unico
- Martinez Morales Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5536 , F 150, S 8, H SE 93380, I/A 1 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-41
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ MORALES JUAN
Mostramos los datos de MARTINEZ MORALES JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MORALES JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos