MARTINEZ MORA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ MORA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ MORA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA TORRES SUR SL | Administrador Unico | 10/03/2014 | |
TULAITULA 2 M SL | Administrador Unico | 15/03/2013 | |
TULAITULA 2 M SL | Apoderado Solidario | 07/08/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MORA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MORA MIGUEL ANGEL
Empresa: CASA TORRES SUR SL
Administrador Unico
- Martinez Mora Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3759 , F 38, S 8, H A 139013, I/A 1 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-03
Empresa: TULAITULA 2 M SL
Administrador Unico
- Martinez Mora Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 148, S 8, H A 99980, I/A 6 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-03
Empresa: TULAITULA 2 M SL
Apoderado Solidario
- Martinez Mora Maria Dolores
- Martinez Mora Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 147, S 8, H A 99980, I/A 5 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-03
Empresa: CHAGABER SICAV
Apoderado
- Martinez Mora Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 85, S 8, H M 287259, I/A 15 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-28
Empresa: CHAGABER SICAV
Consejero
- Martinez Mora Miguel Angel
Presidente
- Martinez Mora Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 84, S 8, H M 287259, I/A 14 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-28
Empresa: CHAGABER SICAV
Consejero
- Martinez Mora Maria Dolores
- Martinez Mora Miguel Angel
- Martinez Nass Miguel Angel
Presidente
- Martinez Mora Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 84, S 8, H M 287259, I/A 13 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-28
Información de MARTINEZ MORA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARTINEZ MORA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MORA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos