MARTINEZ MONTERO JESUS
Informe ejecutivo de MARTINEZ MONTERO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ MONTERO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONFRIMART SL | Administrador Solidario | 14/02/2019 | |
JEMARMON SL | Administrador Unico | 10/04/2014 | |
MONTAJES ELECTRICOS OLID SL | Administrador Unico | 23/02/2012 | |
MARFORTAIS SL | Administrador Solidario | 12/06/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MONTERO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MONTERO JESUS
Empresa: MONFRIMART SL
Administrador Solidario
- Martinez Montero Jesus
- Martinez Montero Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38752 , F 71, S 8, H M 688989, I/A 1 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Empresa: JEMARMON SL
Administrador Unico
- Martinez Montero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 30, S 8, H GU 1715, I/A 4 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-19
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS OLID SL
Administrador Unico
- Martinez Montero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413 , F 70, S 8, H VA 24623, I/A 1 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-47
Empresa: MARFORTAIS SL
Administrador Solidario
- Fortis Cano Juana
- Martinez Montero Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1336 , F 111, S 8, H AL 35130, I/A 1 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-04
Información de MARTINEZ MONTERO JESUS
Mostramos los datos de MARTINEZ MONTERO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MONTERO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos