MARTINEZ MOLLER CARLOS
Informe ejecutivo de MARTINEZ MOLLER CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ MOLLER CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KIAXINC SL | Apoderado Solidario | 08/01/2019 | |
INSTITUTO POAL DE REUMATOLOGIA SA | Apoderado Solidario | 28/12/2018 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MOLLER CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MOLLER CARLOS
Empresa: KIAXINC SL
Apoderado Solidario
- Martinez Moller Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30929 , F 158, S 8, H B 181206, I/A 4 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-08
Empresa: INSTITUTO POAL DE REUMATOLOGIA SA
Apoderado Solidario
- Martinez Moller Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24261 , F 138, S 8, H B 68406, I/A 19 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-08
Información de MARTINEZ MOLLER CARLOS
Mostramos los datos de MARTINEZ MOLLER CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MOLLER CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos