MARTINEZ MOLINA KENNETH
Informe ejecutivo de MARTINEZ MOLINA KENNETH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ MOLINA KENNETH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL VENDRELL SERVEIS INTEGRALS SL | Liquidador Solidario | 06/07/2015 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MOLINA KENNETH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MOLINA KENNETH
Empresa: PROSCENI EL VENDRELL SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Martinez Molina Kenneth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 213, S 8, H T 41866, I/A 5 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2663 , F 70, S 8, H T 22219, I/A 35 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-43
Empresa: PROSCENI EL VENDRELL SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Martinez Molina Kenneth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 212, S 8, H T 41866, I/A 3 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-43
Empresa: PROSCENI EL VENDRELL SL
Consejero Delegado
- Martinez Molina Kenneth
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 212, S 8, H T 41866, I/A 3 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-43
Empresa: EL VENDRELL SERVEIS INTEGRALS SL
Liquidador Solidario
- Domingo Planas Jaume
- Martinez Molina Kenneth
- Mercader Guell Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 14, S 8, H T 39728, I/A 4 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-43
Empresa: EL VENDRELL SERVEIS INTEGRALS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 14, S 8, H T 39728, I/A 4 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-43
Empresa: EL VENDRELL SERVEIS INTEGRALS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468 , F 13, S 8, H T 39728, I/A 3 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-43
Consejero
- Ferre Sole Ramon
- Fons Batlle Josep
- Martinez Molina Kenneth
- Olivella Ricart Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 176, S 8, H T 22219, I/A 25 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-43
Empresa: PROSCENI EL VENDRELL SL
Consejero Delegado
- Martinez Molina Kenneth
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 211, S 8, H T 41866, I/A 2 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-43
Empresa: ARQUEOLINE SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Molina Kenneth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 102, S 8, H T 18161, I/A 5 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-43
Información de MARTINEZ MOLINA KENNETH
Mostramos los datos de MARTINEZ MOLINA KENNETH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MOLINA KENNETH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos