MARTINEZ MOLINA CESAREO
Informe ejecutivo de MARTINEZ MOLINA CESAREO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ MOLINA CESAREO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BESTINVER EMPLEO II FP | Miem.Com.Ctr | 08/10/2012 | 22/08/2024 |
BESTINVER EMPLEO III FP | Miem.Com.Ctr | 19/01/2022 | 22/08/2024 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MOLINA CESAREO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MOLINA CESAREO
Empresa: BESTINVER EMPLEO II FP
Miem.Com.Ctr
- Chown Mark
- Codina Casulleras Enric
- Martinez Molina Cesareo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 444261, I/A 23 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-28
Empresa: BESTINVER EMPLEO III FP
Miem.Com.Ctr
- Codina Casulleras Enric
- Martinez Molina Cesareo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 501516, I/A 27 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-28
Empresa: BESTINVER EMPLEO III FP
Miem.Com.Ctr
- Bernardos Barboya Beatriz
- Codina Casulleras Enric
- Martinez Molina Cesareo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39478 , F 150, S 8, H M 501516, I/A 19 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Empresa: BESTINVER EMPLEO II FP
Miem.Com.Ctr
- Codina Casulleras Enric
- Comin Jarillo Ricardo
- Figaredo Alvargonzalez Ana
- Martinez Molina Cesareo
- Mingot Aznar Jose Maria
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35701 , F 212, S 8, H M 444261, I/A 18 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: BESTINVER EMPLEO II FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24682 , F 38, S 8, H M 444261, I/A 8 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-28
Empresa: BESTINVER EMPLEO II FP
Miem.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24682 , F 37, S 8, H M 444261, I/A 4 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Información de MARTINEZ MOLINA CESAREO
Mostramos los datos de MARTINEZ MOLINA CESAREO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MOLINA CESAREO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos