MARTINEZ MIGUEZ RAMON
Informe ejecutivo de MARTINEZ MIGUEZ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MARTINEZ MIGUEZ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MIGUEZ RAMON
Empresa: RACEMA SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Miguez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 74, S 8, H SC 11954, I/A 14 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-15
Empresa: RACEMA SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Miguez Ana Maria
- Martinez Miguez Celso
- Martinez Miguez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 73, S 8, H SC 11954, I/A 12 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-15
Empresa: RACEMA SL
Apoderado Mancomunado
- Martinez Miguez Ana Maria
- Martinez Miguez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 72, S 8, H SC 11954, I/A 11 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-15
Empresa: RACEMA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Miguez Ana Maria
- Martinez Miguez Ramon
Consejero
- Martinez Miguez Ana Maria
- Martinez Miguez Celso
- Martinez Miguez Ramon
- Miguez Iglesias Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Martinez Miguez Ramon
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 72, S 8, H SC 11954, I/A 10 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-15
Empresa: CENTRO DE NEGOCIOS SANTIAGO SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Miguez Ana Maria
- Martinez Miguez Celso
- Martinez Miguez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 123, S 8, H SC 31592, I/A 2 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-15
Empresa: RACEMA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Miguez Ana Maria
- Martinez Miguez Ramon
Consejero
- Martinez Miguez Ana Maria
- Martinez Miguez Celso
- Martinez Miguez Ramon
- Miguez Iglesias Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Martinez Miguez Ramon
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 72, S 8, H SC 11954, I/A 9 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-15
Empresa: RACEMA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Miguez Ana Maria
- Martinez Miguez Celso
- Martinez Miguez Ramon
Consejero
- Martinez Miguez Ana Maria
- Martinez Miguez Celso
- Martinez Miguez Ramon
- Miguez Iglesias Maria Dolores
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Martinez Miguez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 72, S 8, H SC 11954, I/A 9 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-15
Información de MARTINEZ MIGUEZ RAMON
Mostramos los datos de MARTINEZ MIGUEZ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MIGUEZ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos