MARTINEZ MENGIBAR JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ MENGIBAR JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ MENGIBAR JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZENITRAMAGINA SL | Socio Unico | 29/09/2022 | |
ZENITRAMAGINA SL | Administrador Unico | 26/12/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MENGIBAR JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MENGIBAR JOSE MIGUEL
Empresa: CUBERO AGRICOLA SL
Liquidador
- Martinez Mengibar Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 216, S 8, H J 21720, I/A 2 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-23
Empresa: CUBERO AGRICOLA SL
Administrador Unico
- Martinez Mengibar Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 216, S 8, H J 21720, I/A 2 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-23
Empresa: ZENITRAMAGINA SL
Socio Único
- Martinez Mengibar Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 167, S 8, H J 7227, I/A 6 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-23
Empresa: CUBERO AGRICOLA SL
Administrador Unico
- Martinez Mengibar Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 215, S 8, H J 21720, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-23
Empresa: CUBERO AGRICOLA SL
Socio Único
- Martinez Mengibar Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 215, S 8, H J 21720, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-23
Empresa: ZENITRAMAGINA SL
Administrador Unico
- Martinez Mengibar Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 167, S 8, H J 7227, I/A 5 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-23
Empresa: ZENITRAMAGINA SL
Administrador Unico
- Martinez Mengibar Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 214 , F 166, S 8, H J 7227, I/A 3 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-23
Información de MARTINEZ MENGIBAR JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ MENGIBAR JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MENGIBAR JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos