MARTINEZ MEDINA MORET VICENTE
Informe ejecutivo de MARTINEZ MEDINA MORET VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ MEDINA MORET VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILLERIA OFICINA & CONTRACT SL | Apoderado | 14/12/2017 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MEDINA MORET VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MEDINA MORET VICENTE
Empresa: NOCRI SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Medina Moret Isabel
- Martinez Medina Moret Pilar
- Martinez Medina Moret Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5251, L 2559, F 127, S 8, H V 9434, I/A 19 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-46
Empresa: NOCRI SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Medina Moret Isabel
- Martinez Medina Moret Pilar
- Martinez Medina Moret Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5251, L 2559, F 127, S 8, H V 9434, I/A 18 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-46
Empresa: NOCRI SL
Consejero Delegado
Consejero
- Martinez Medina Moret Isabel
- Martinez Medina Moret Pilar
- Martinez Medina Moret Vicente
- Moret Tamarit Maria Teresa Desamparados
Presidente
- Martinez Medina Moret Vicente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5251, L 2559, F 127, S 8, H V 9434, I/A 18 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-46
Empresa: SILLERIA OFICINA & CONTRACT SL
Apoderado
- Martinez Medina Moret Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9452, L 6734, F 28, S 8, H V 147877, I/A 5 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-46
Empresa: SISTEMAS DE MOBILIARIO EUROPEO SL
Administrador Unico
- Martinez Medina Moret Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5856, L 3162, F 94, S 8, H V 55690, I/A 10 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-46
Información de MARTINEZ MEDINA MORET VICENTE
Mostramos los datos de MARTINEZ MEDINA MORET VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MEDINA MORET VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos