MARTINEZ MATO MARIA JOSE
Informe ejecutivo de MARTINEZ MATO MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ MATO MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAJES MODULARES Y ELECTRICOS PARA FERIAS SL | Socio Unico | 22/01/2020 | |
MONTAJES MODULARES Y ELECTRICOS PARA FERIAS SL | Administrador Unico | 22/01/2020 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MATO MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MATO MARIA JOSE
Administrador Unico
- Martinez Mato Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40108 , F 60, S 8, H M 712769, I/A 1 1 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Socio Único
- Martinez Mato Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40108 , F 60, S 8, H M 712769, I/A 1 1 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Empresa: ALBEX TELDER SL
Administrador Unico
- Martinez Mato Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18277 , F 3, S 8, H M 316792, I/A 4 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-28
Empresa: ALBEX TELDER SL
Administrador Unico
- Martinez Mato Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18277 , F 3, S 8, H M 316792, I/A 3 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-28
Información de MARTINEZ MATO MARIA JOSE
Mostramos los datos de MARTINEZ MATO MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MATO MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos