MARTINEZ MARTINEZ TERESA
Informe ejecutivo de MARTINEZ MARTINEZ TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTINEZ MARTINEZ TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERRERA MARTINEZ OPTICOS SL | Administrador Unico | 07/06/2016 | |
TRANSFORMACIONES FERRICAS VILLARCAYO SL | Apoderado | 10/08/2011 | |
RAMON VALMAR SL | Administrador Unico | 22/06/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MARTINEZ TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MARTINEZ TERESA
Empresa: ALMIREZ DE HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Martinez Martinez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 17, S 8, H AL 1062, I/A 5 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-04
Empresa: HERRERA MARTINEZ OPTICOS SL
Administrador Unico
- Martinez Martinez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700 , F 89, S 8, H CU 10431, I/A 1 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-16
Empresa: CEDINCO SL
Administrador Unico
- Martinez Martinez Teresa
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039, L 2039, F 186, S 8, H PO 6939, I/A 8 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-36
Empresa: ALMIREZ DE HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Martinez Martinez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 17, S 8, H AL 1062, I/A 4 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-04
Empresa: ALMIREZ DE HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Martinez Martinez Teresa
- Perez Garcia Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 17, S 8, H AL 1062, I/A 4 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-04
Apoderado
- Martinez Martinez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 74, S 8, H BI 23572, I/A 44 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-48
Empresa: DYATRANS SL
Apoderado
- Martinez Martinez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25373 , F 142, S 8, H B 88128, I/A 6 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-08
Empresa: DYATRANS LOGISTICA SL
Apoderado
- Martinez Martinez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29474 , F 170, S 8, H B 151994, I/A 7 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-08
Empresa: RAMON VALMAR SL
Administrador Unico
- Martinez Martinez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3381 , F 109, S 8, H BI 16757, I/A 7 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-48
Información de MARTINEZ MARTINEZ TERESA
Mostramos los datos de MARTINEZ MARTINEZ TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MARTINEZ TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos