MARTINEZ MARTINEZ ROSA MARIA PILAR
Informe ejecutivo de MARTINEZ MARTINEZ ROSA MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ MARTINEZ ROSA MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL SA | Socio Unico | 07/04/2021 | |
LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL SA | Administrador Unico | 10/05/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MARTINEZ ROSA MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MARTINEZ ROSA MARIA PILAR
Empresa: LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL SA
Socio Único
- Martinez Martinez Rosa Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4795 , F 9, S 8, H M 78746, I/A 13 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Empresa: LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL SA
Administrador Unico
- Martinez Martinez Rosa Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4795 , F 9, S 8, H M 78746, I/A 12 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-28
Empresa: LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL SA
Administrador Unico
- Martinez Martinez Rosa Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4795 , F 9, S 8, H M 78746, I/A 11 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Empresa: LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL SA
Administrador Unico
- Martinez Martinez Rosa Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4795 , F 8, S 8, H M 78746, I/A 9 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Información de MARTINEZ MARTINEZ ROSA MARIA PILAR
Mostramos los datos de MARTINEZ MARTINEZ ROSA MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MARTINEZ ROSA MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos