MARTINEZ MARTINEZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de MARTINEZ MARTINEZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MARTINEZ MARTINEZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MMR VALENCIA IMPRESION DIGITAL SL | Socio Unico | 06/07/2022 | |
MMR VALENCIA IMPRESION DIGITAL SL | Administrador Unico | 06/07/2022 | |
MUNDO ECUESTRE SL | Apoderado | 22/02/2021 | |
MARONE GLOBAL SL | Administrador Unico | 01/06/2017 | |
REGALOS AMARILIS SL | Administrador Solidario | 22/10/2014 | |
VILLANUEVA & MARTINEZ ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 30/05/2014 | |
FERRANOR 2012 SL | Apoderado | 11/08/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MARTINEZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MARTINEZ MARIA TERESA
Empresa: MMR VALENCIA IMPRESION DIGITAL SL
Administrador Unico
- Martinez Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11205, L 8483, F 71, S 8, H V 205456, I/A 1 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-46
Empresa: MMR VALENCIA IMPRESION DIGITAL SL
Socio Único
- Martinez Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11205, L 8483, F 71, S 8, H V 205456, I/A 1 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-46
Empresa: MUNDO ECUESTRE SL
Apoderado
- Martinez Martinez Maria Teresa
- Villanueva Lopez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4080 , F 51, S 8, H BI 31757, I/A 12 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-48
Empresa: INDUSTRIAS BARO SL
Liquidador
- Martinez Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16870 , F 63, S 8, H M 81118, I/A 16 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Empresa: ALONSO Y PASCUAL 2014 SL
Administrador Unico
- Martinez Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5486 , F 55, S 8, H BI 64940, I/A 2 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-48
Empresa: OPQ SYSTEMS MAQUINARIA GRAFICA SL
Apoderado
- Martinez Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33973 , F 116, S 8, H B 237435, I/A 5 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-08
Empresa: REGALOS AMARILIS SL
Administrador Solidario
- Martinez Martinez Maria De La Esperanza
- Martinez Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783 , F 199, S 8, H LO 16163, I/A 1 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-26
Empresa: VILLANUEVA & MARTINEZ ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Martinez Martinez Maria Teresa
- Villanueva Lopez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5456 , F 153, S 8, H BI 64366, I/A 1 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-48
Empresa: CONTENEDORES BURGALESES SL
Administrador Solidario
- Calleja Alonso Francisco Javier
- Martinez Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 250, L 41, F 217, S 8, H BU 1439, I/A 16 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-09
Administrador Solidario
- Calleja Alonso Francisco Javier
- Martinez Martinez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 406, L 197, F 51, S 8, H BU 6796, I/A 4 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-09
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ MARTINEZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de MARTINEZ MARTINEZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MARTINEZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos