MARTINEZ MARTINEZ JUANA MARIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ MARTINEZ JUANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ MARTINEZ JUANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERFRE BARCELONA SL | Administrador Unico | 08/01/2021 | |
VILLA ANAMAR SL | Administrador Solidario | 13/06/2019 | |
COMERCIAL MECMATRI SL | Administrador Unico | 07/07/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ MARTINEZ JUANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ MARTINEZ JUANA MARIA
Empresa: SERFRE BARCELONA SL
Administrador Unico
- Martinez Martinez Juana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47602 , F 214, S 8, H B 556824, I/A 1 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Empresa: VILLA ANAMAR SL
Administrador Solidario
- Martinez Martinez Juana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31644 , F 172, S 8, H B 194506, I/A 3 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-08
Empresa: COMERCIAL MECMATRI SL
Administrador Unico
- Martinez Martinez Juana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42646 , F 176, S 8, H B 410857, I/A 1 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-135-08
Información de MARTINEZ MARTINEZ JUANA MARIA
Mostramos los datos de MARTINEZ MARTINEZ JUANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ MARTINEZ JUANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos